2000年2月至2004年4月,東莞市萬江街道(區)黨委書記(其間:2001年10月至2004年9月在中央黨校法律專業學習,本科畢業);
2004年4月至2004年5月,東莞市人民政府副市長、萬江街道黨委書記;
2004年5月至2008年1月,東莞市人民政府副市長、黨組成員;
2008年1月至2008年10月,東莞市人民政府副市長、黨組成員,東莞生態園管委會主任;
2008年10月至2011年12月,東莞市人民政府副市長、黨組成員,虎門港長安新區建設工作領導小組辦公室主任;
2011年12月至現在,東莞市委常委,市人民政府常務副市長。
(來源:南方日報) |